Fraktionsvorsitz |
Grüne Liste-Fraktion | Grüne Liste | Grüne Liste Fraktionsvorsitz | Fraktionsvorsitz | 01.05.2014 | 30.04.2016 | von 01.05.2014 bis 30.04.2016 | |
Grüne Liste-Fraktion | Grüne Liste | Grüne Liste Fraktionsvorsitz | Fraktionsvorsitz | 01.02.2018 | 30.04.2020 | von 01.02.2018 bis 30.04.2020 | |
Fraktionsmitglied |
Grüne Liste-Fraktion | Grüne Liste | Grüne Liste Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.01.1995 | 30.04.1996 | von 01.01.1995 bis 30.04.1996 | |
Grüne Liste-Fraktion | Grüne Liste | Grüne Liste Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.07.2000 | 30.04.2002 | von 01.07.2000 bis 30.04.2002 | |
Grüne Liste-Fraktion | Grüne Liste | Grüne Liste Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.10.2005 | 30.04.2020 | von 01.10.2005 bis 30.04.2020 | |
Mitglieder des Stadtrates |
Ausländer- und Integrationsbeirat | Grüne Liste | Grüne Liste stellv. Beiratsmitglied | stellv. Beiratsmitglied | | 30.04.2014 | bis 30.04.2014 | |
Stadtrat | Grüne Liste | Grüne Liste Mitglied des Stadtrates | Mitglied des Stadtrates | 01.01.1995 | 30.04.1996 | von 01.01.1995 bis 30.04.1996 | |
Stadtrat | Grüne Liste | Grüne Liste Mitglied des Stadtrates | Mitglied des Stadtrates | 01.07.2000 | 30.04.2002 | von 01.07.2000 bis 30.04.2002 | |
Stadtrat | Grüne Liste | Grüne Liste Mitglied des Stadtrates | Mitglied des Stadtrates | 01.10.2005 | 30.04.2020 | von 01.10.2005 bis 30.04.2020 | |
Seniorenbeirat | Grüne Liste | Grüne Liste stellv. Beiratsmitglied | stellv. Beiratsmitglied | 01.08.2016 | 31.12.2019 | von 01.08.2016 bis 31.12.2019 | Stadtrat | Stadtrat |
Ausschussmitglieder |
Kultur- und Freizeitausschuss | Grüne Liste | Grüne Liste Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | | 30.04.2014 | bis 30.04.2014 | |
Rechnungsprüfungsausschuss | Grüne Liste | Grüne Liste Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | | 30.04.2014 | bis 30.04.2014 | |
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss | Grüne Liste | Grüne Liste Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 07.02.2013 | 30.04.2020 | von 07.02.2013 bis 30.04.2020 | |
Ältestenrat | Grüne Liste | Grüne Liste Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 05.05.2014 | 30.04.2016 | von 05.05.2014 bis 30.04.2016 | |
Kultur- und Freizeitausschuss | Grüne Liste | Grüne Liste Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 05.05.2014 | 30.04.2020 | von 05.05.2014 bis 30.04.2020 | 2. stellv. Vorsitz | 2. stellv. Vorsitz |
Sozial- und Gesundheitsausschuss | Grüne Liste | Grüne Liste Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 05.05.2014 | 30.04.2020 | von 05.05.2014 bis 30.04.2020 | |
1. Stellvertretung im Ausschuss |
Ältestenrat | Grüne Liste | Grüne Liste 1. Stellvertretung im Ausschuss | 1. Stellvertretung im Ausschuss | | 30.04.2014 | bis 30.04.2014 | |
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss | Grüne Liste | Grüne Liste 1. Stellvertretung im Ausschuss | 1. Stellvertretung im Ausschuss | | 07.02.2013 | bis 07.02.2013 | |
Sozial- und Gesundheitsausschuss | Grüne Liste | Grüne Liste 1. Stellvertretung im Ausschuss | 1. Stellvertretung im Ausschuss | | 30.04.2014 | bis 30.04.2014 | |
Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss / Werkausschuss EB77 | Grüne Liste | Grüne Liste 1. Stellvertretung im Ausschuss | 1. Stellvertretung im Ausschuss | | 31.03.2010 | bis 31.03.2010 | |
Schulausschuss | Grüne Liste | Grüne Liste 1. Stellvertretung im Ausschuss | 1. Stellvertretung im Ausschuss | 01.04.2010 | 30.04.2014 | von 01.04.2010 bis 30.04.2014 | |
Ältestenrat | Grüne Liste | Grüne Liste 1. Stellvertretung im Ausschuss | 1. Stellvertretung im Ausschuss | 01.05.2016 | 30.04.2020 | von 01.05.2016 bis 30.04.2020 | |
weitere Stellvertretung |
Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb | Grüne Liste | Grüne Liste weitere Stellvertretung | weitere Stellvertretung | | 30.04.2020 | bis 30.04.2020 | |
Jugendhilfeausschuss | Grüne Liste | Grüne Liste weitere Stellvertretung | weitere Stellvertretung | | 30.04.2020 | bis 30.04.2020 | |
Sportausschuss | Grüne Liste | Grüne Liste weitere Stellvertretung | weitere Stellvertretung | | 30.04.2020 | bis 30.04.2020 | |
Schulausschuss | Grüne Liste | Grüne Liste weitere Stellvertretung | weitere Stellvertretung | 22.01.2010 | 31.03.2010 | von 22.01.2010 bis 31.03.2010 | |
Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss / Werkausschuss EB77 | Grüne Liste | Grüne Liste weitere Stellvertretung | weitere Stellvertretung | 01.04.2010 | 30.04.2020 | von 01.04.2010 bis 30.04.2020 | |
Revisionsausschuss | Grüne Liste | Grüne Liste weitere Stellvertretung | weitere Stellvertretung | 05.05.2014 | 30.04.2020 | von 05.05.2014 bis 30.04.2020 | |
Schulausschuss | Grüne Liste | Grüne Liste weitere Stellvertretung | weitere Stellvertretung | 05.05.2014 | 30.09.2014 | von 05.05.2014 bis 30.09.2014 | |
Bildungsausschuss | Grüne Liste | Grüne Liste weitere Stellvertretung | weitere Stellvertretung | 01.10.2014 | 30.04.2020 | von 01.10.2014 bis 30.04.2020 | |
Beirat |
Stadtteilbeirat Alterlangen | Grüne Liste | Grüne Liste stellv. Beiratsmitglied | stellv. Beiratsmitglied | 01.06.2020 | 31.12.2022 | von 01.06.2020 bis 31.12.2022 | |
Stadtteilbeirat Alterlangen | Grüne Liste | Grüne Liste Beiratsmitglied | Beiratsmitglied | 01.01.2023 | | von 01.01.2023 | |