Vorsitzender |
Ortsbeirat Kosbach | CSU | CSU Vorsitz | Vorsitz | | 30.04.2014 | bis 30.04.2014 |
stellv. Vorsitz |
Kultur- und Freizeitausschuss | CSU | CSU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 14.05.2020 | | von 14.05.2020 |
Fraktionsmitglied |
CSU-Fraktion | CSU | CSU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.05.2014 | | von 01.05.2014 |
Mitglieder des Stadtrates |
Stadtrat | CSU | CSU Mitglied des Stadtrates | Mitglied des Stadtrates | 01.05.2014 | | von 01.05.2014 |
Ausschussmitglieder |
Sozial- und Gesundheitsausschuss | CSU | CSU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 05.05.2014 | | von 05.05.2014 |
Werkausschuss Erlanger Jobcenter (WA-EJC) | CSU | CSU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.03.2023 | | von 01.03.2023 |
Mitglieder des Ortsbeirates |
OBR-Vorsitz | CSU | CSU Vorsitz | Vorsitz | 15.07.2010 | 29.07.2014 | von 15.07.2010 bis 29.07.2014 |
weitere Stellvertretung |
Ältestenrat | CSU | CSU weitere Stellvertretung | weitere Stellvertretung | 05.05.2014 | | von 05.05.2014 |
Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb | CSU | CSU weitere Stellvertretung | weitere Stellvertretung | 05.05.2014 | | von 05.05.2014 |
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss | CSU | CSU weitere Stellvertretung | weitere Stellvertretung | 05.05.2014 | | von 05.05.2014 |
Jugendhilfeausschuss | CSU | CSU weitere Stellvertretung | weitere Stellvertretung | 05.05.2014 | | von 05.05.2014 |
Kultur- und Freizeitausschuss | CSU | CSU weitere Stellvertretung | weitere Stellvertretung | 05.05.2014 | 30.04.2020 | von 05.05.2014 bis 30.04.2020 |
Revisionsausschuss | CSU | CSU weitere Stellvertretung | weitere Stellvertretung | 05.05.2014 | 30.04.2020 | von 05.05.2014 bis 30.04.2020 |
Schulausschuss | CSU | CSU weitere Stellvertretung | weitere Stellvertretung | 05.05.2014 | 30.09.2014 | von 05.05.2014 bis 30.09.2014 |
Sportausschuss | CSU | CSU weitere Stellvertretung | weitere Stellvertretung | 05.05.2014 | | von 05.05.2014 |
Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss / Werkausschuss EB77 | CSU | CSU weitere Stellvertretung | weitere Stellvertretung | 05.05.2014 | | von 05.05.2014 |
Bildungsausschuss | CSU | CSU weitere Stellvertretung | weitere Stellvertretung | 01.10.2014 | | von 01.10.2014 |
Revisionsausschuss | CSU | CSU weitere Stellvertretung | weitere Stellvertretung | 14.05.2020 | | von 14.05.2020 |