Mitglieder des Stadtrates |
Baukunstbeirat | Erlanger Linke | Erlanger Linke Mitglied des Stadtrates | Mitglied des Stadtrates | | 21.03.2024 | bis 21.03.2024 | |
Erlanger Linke | Erlanger Linke | Erlanger Linke Mitglied des Stadtrates | Mitglied des Stadtrates | | 21.03.2024 | bis 21.03.2024 | |
Stadtrat | Erlanger Linke | Erlanger Linke Mitglied des Stadtrates | Mitglied des Stadtrates | | 21.03.2024 | bis 21.03.2024 | |
Ausschussgemeinschaft Erlanger Linke/Klimaliste | Erlanger Linke | Erlanger Linke Mitglied des Stadtrates | Mitglied des Stadtrates | 01.12.2020 | 21.03.2024 | von 01.12.2020 bis 21.03.2024 | |
Ausschussmitglieder |
Ältestenrat | Erlanger Linke | Erlanger Linke Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 26.11.2020 | 21.03.2024 | von 26.11.2020 bis 21.03.2024 | |
Beratende Mitglieder |
Ausländer- und Integrationsbeirat | Erlanger Linke | Erlanger Linke beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 17.09.2020 | 15.11.2021 | von 17.09.2020 bis 15.11.2021 | |
1. Stellvertretung im Ausschuss |
Sozial- und Gesundheitsausschuss | Erlanger Linke | Erlanger Linke 1. Stellvertretung im Ausschuss | 1. Stellvertretung im Ausschuss | 26.11.2020 | 21.03.2024 | von 26.11.2020 bis 21.03.2024 | |
weitere Stellvertretung |
Ältestenrat | Erlanger Linke | Erlanger Linke weitere Stellvertretung | weitere Stellvertretung | | 26.11.2020 | bis 26.11.2020 | für ödp | für ödp |
Bildungsausschuss | Erlanger Linke | Erlanger Linke weitere Stellvertretung | weitere Stellvertretung | | 21.03.2024 | bis 21.03.2024 | für ödp | für ödp |
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss | Erlanger Linke | Erlanger Linke weitere Stellvertretung | weitere Stellvertretung | | 21.03.2024 | bis 21.03.2024 | |
Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb | Erlanger Linke | Erlanger Linke weitere Stellvertretung | weitere Stellvertretung | 26.11.2020 | 21.03.2024 | von 26.11.2020 bis 21.03.2024 | |
Jugendhilfeausschuss | Erlanger Linke | Erlanger Linke weitere Stellvertretung | weitere Stellvertretung | 26.11.2020 | 21.03.2024 | von 26.11.2020 bis 21.03.2024 | |
Kultur- und Freizeitausschuss | Erlanger Linke | Erlanger Linke weitere Stellvertretung | weitere Stellvertretung | 26.11.2020 | 21.03.2024 | von 26.11.2020 bis 21.03.2024 | |
Sportausschuss | Erlanger Linke | Erlanger Linke weitere Stellvertretung | weitere Stellvertretung | 26.11.2020 | 21.03.2024 | von 26.11.2020 bis 21.03.2024 | |
Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss / Werkausschuss EB77 | Erlanger Linke | Erlanger Linke weitere Stellvertretung | weitere Stellvertretung | 26.11.2020 | 21.03.2024 | von 26.11.2020 bis 21.03.2024 | |