Fraktionsmitglied |
CSU-Fraktion | CSU | CSU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.05.2002 | 17.07.2013 | von 01.05.2002 bis 17.07.2013 | |
Mitglieder des Stadtrates |
Stadtrat | CSU | CSU Mitglied des Stadtrates | Mitglied des Stadtrates | 01.05.2002 | 17.07.2013 | von 01.05.2002 bis 17.07.2013 | CSU | CSU |
Stadtrat | fraktionslos | fraktionslos Mitglied des Stadtrates | Mitglied des Stadtrates | 18.07.2013 | 30.04.2014 | von 18.07.2013 bis 30.04.2014 | fraktionslos | fraktionslos |
Ausschussmitglieder |
Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb | CSU | CSU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | | 25.07.2013 | bis 25.07.2013 | |
Kultur- und Freizeitausschuss | CSU | CSU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | | 31.03.2010 | bis 31.03.2010 | |
Rechnungsprüfungsausschuss | CSU | CSU Stellv. Vorsitz | Stellv. Vorsitz | | 25.07.2013 | bis 25.07.2013 | |
Sportausschuss | CSU | CSU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | | 25.07.2013 | bis 25.07.2013 | |
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss | CSU | CSU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.04.2010 | 25.07.2013 | von 01.04.2010 bis 25.07.2013 | |
Ältestenrat | CSU | CSU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 29.07.2011 | 25.07.2013 | von 29.07.2011 bis 25.07.2013 | |
weitere Stellvertretung |
Ältestenrat | CSU | CSU weitere Stellvertretung | weitere Stellvertretung | | 28.07.2011 | bis 28.07.2011 | |
Jugendhilfeausschuss | CSU | CSU weitere Stellvertretung | weitere Stellvertretung | | 25.07.2013 | bis 25.07.2013 | |
Schulausschuss | CSU | CSU weitere Stellvertretung | weitere Stellvertretung | | 25.07.2013 | bis 25.07.2013 | |
Sozial- und Gesundheitsausschuss | CSU | CSU weitere Stellvertretung | weitere Stellvertretung | | 25.07.2013 | bis 25.07.2013 | |
Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss / Werkausschuss EB77 | CSU | CSU weitere Stellvertretung | weitere Stellvertretung | | 25.07.2013 | bis 25.07.2013 | |
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss | CSU | CSU weitere Stellvertretung | weitere Stellvertretung | 22.01.2010 | 31.03.2010 | von 22.01.2010 bis 31.03.2010 | |
Kultur- und Freizeitausschuss | CSU | CSU weitere Stellvertretung | weitere Stellvertretung | 01.04.2010 | 25.07.2013 | von 01.04.2010 bis 25.07.2013 | |
Stellvertretung Beirat |
Kuratorium der Volkshochschule | CSU | CSU stellv. Beiratsmitglied | stellv. Beiratsmitglied | | 30.04.2014 | bis 30.04.2014 | |