Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stellv. Vorsitz | ||||||||
Ausländer- und Integrationsbeirat | 2. stellv. Vorsitz | 2. stellv. Vorsitz | 05.05.2011 | 14.06.2012 | von 05.05.2011 bis 14.06.2012 | 2. stellv. Vorsitz | 2. stellv. Vorsitz | |
Beirat | ||||||||
Ausländer- und Integrationsbeirat | Beiratsmitglied | Beiratsmitglied | 12.10.2010 | 04.05.2011 | von 12.10.2010 bis 04.05.2011 | |||
Ausländer- und Integrationsbeirat | Beiratsmitglied | Beiratsmitglied | 14.06.2012 | von 14.06.2012 | 1. stellv. Vorsitz | 1. stellv. Vorsitz |