Vorsitzender |
Norbert Essler | CSU | CSU Vorsitz | Vorsitz | | 30.06.2020 | bis 30.06.2020 |
Mitglieder des Ortsbeirates |
Sergio Batista | FDP | FDP Beiratsmitglied | Beiratsmitglied | 21.05.2014 | 31.05.2020 | von 21.05.2014 bis 31.05.2020 |
Norbert Fischer | SPD | SPD Beiratsmitglied | Beiratsmitglied | | 31.05.2020 | bis 31.05.2020 |
Edeltraud Gräber | SPD | SPD Beiratsmitglied | Beiratsmitglied | | 30.04.2020 | bis 30.04.2020 |
Sabrina Kley | Grüne Liste | Grüne Liste Beiratsmitglied | Beiratsmitglied | 01.06.2020 | 31.01.2021 | von 01.06.2020 bis 31.01.2021 |
Dagmar Körner | Grüne Liste | Grüne Liste Beiratsmitglied | Beiratsmitglied | | 30.04.2014 | bis 30.04.2014 |
Dana Körner | Grüne Liste | Grüne Liste Beiratsmitglied | Beiratsmitglied | 22.05.2014 | 31.12.2018 | von 22.05.2014 bis 31.12.2018 |
Roland Kostka | CSU | CSU Beiratsmitglied | Beiratsmitglied | | 31.05.2020 | bis 31.05.2020 |
Georg Schickert | CSU | CSU Beiratsmitglied | Beiratsmitglied | | 30.04.2014 | bis 30.04.2014 |