Fraktionsvorsitz |
Eckart Wangerin | Erlanger Linke | Erlanger Linke Fraktionsvorsitz | Fraktionsvorsitz | 24.09.2009 | 31.07.2012 | von 24.09.2009 bis 31.07.2012 |
Fraktionsmitglied |
Claudia Bittner | Erlanger Linke | Erlanger Linke Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 24.09.2009 | 31.07.2012 | von 24.09.2009 bis 31.07.2012 |
Frank Heinze | Erlanger Linke | Erlanger Linke Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 24.09.2009 | 31.07.2012 | von 24.09.2009 bis 31.07.2012 |
Mitglieder des Stadtrates |
Claudia Bittner | Erlanger Linke | Erlanger Linke Mitglied des Stadtrates | Mitglied des Stadtrates | 01.08.2012 | 06.04.2014 | von 01.08.2012 bis 06.04.2014 |
Claudia Bittner | Erlanger Linke | Erlanger Linke Mitglied des Stadtrates | Mitglied des Stadtrates | 24.07.2009 | 24.09.2009 | von 24.07.2009 bis 24.09.2009 |
Frank Heinze | Erlanger Linke | Erlanger Linke Mitglied des Stadtrates | Mitglied des Stadtrates | 01.05.2008 | 24.09.2009 | von 01.05.2008 bis 24.09.2009 |
Johannes Pöhlmann | Erlanger Linke | Erlanger Linke Mitglied des Stadtrates | Mitglied des Stadtrates | 01.05.2014 | 21.03.2024 | von 01.05.2014 bis 21.03.2024 |
Anton Salzbrunn | | Mitglied des Stadtrates | Mitglied des Stadtrates | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 |
Eckart Wangerin | Erlanger Linke | Erlanger Linke Mitglied des Stadtrates | Mitglied des Stadtrates | 01.08.2012 | 30.04.2014 | von 01.08.2012 bis 30.04.2014 |
Eckart Wangerin | Erlanger Linke | Erlanger Linke Mitglied des Stadtrates | Mitglied des Stadtrates | 01.05.2008 | 24.09.2009 | von 01.05.2008 bis 24.09.2009 |