Fraktionsvorsitz |
Birgitt Aßmus | CSU | CSU Fraktionsvorsitz | Fraktionsvorsitz | 01.07.2006 | 04.07.2011 | von 01.07.2006 bis 04.07.2011 |
Birgitt Aßmus | CSU | CSU Fraktionsvorsitz | Fraktionsvorsitz | 01.05.2014 | 16.04.2018 | von 01.05.2014 bis 16.04.2018 |
Hermann Gumbmann | CSU | CSU Fraktionsvorsitz | Fraktionsvorsitz | 21.01.1997 | 30.06.2006 | von 21.01.1997 bis 30.06.2006 |
Dr. Peter Ruthe | CSU | CSU Fraktionsvorsitz | Fraktionsvorsitz | 04.07.2011 | 30.04.2014 | von 04.07.2011 bis 30.04.2014 |
Jörg Volleth | CSU | CSU Fraktionsvorsitz | Fraktionsvorsitz | 17.04.2018 | 30.04.2020 | von 17.04.2018 bis 30.04.2020 |
Fraktionsmitglied |
Gisela Baumgärtel | CSU | CSU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.05.1996 | 30.04.2014 | von 01.05.1996 bis 30.04.2014 |
Wolfgang Beck | CSU | CSU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.05.2008 | 30.04.2020 | von 01.05.2008 bis 30.04.2020 |
Sonja Brandenstein | CSU | CSU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 25.02.2010 | 30.04.2020 | von 25.02.2010 bis 30.04.2020 |
Johann Brandt | CSU | CSU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.07.2011 | 30.04.2014 | von 01.07.2011 bis 30.04.2014 |
Heidi Graichen | CSU | CSU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.05.1996 | 30.06.2011 | von 01.05.1996 bis 30.06.2011 |
Uwe Greisinger | CSU | CSU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 |
Barbara Grille | CSU | CSU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.05.2002 | 31.01.2011 | von 01.05.2002 bis 31.01.2011 |
Hermann Gumbmann | CSU | CSU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.07.1972 | 19.05.2010 | von 01.07.1972 bis 19.05.2010 |
Manfred Hopfengärtner | CSU | CSU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.05.2002 | 17.07.2013 | von 01.05.2002 bis 17.07.2013 |
Dr. Max Hubmann | CSU | CSU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.05.1978 | 30.04.1990 | von 01.05.1978 bis 30.04.1990 |
Dr. Max Hubmann | CSU | CSU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.09.1995 | 10.05.2018 | von 01.09.1995 bis 10.05.2018 |
Robert Hüttner | CSU | CSU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.05.1996 | 30.04.2020 | von 01.05.1996 bis 30.04.2020 |
Joachim Jarosch | CSU | CSU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.05.2008 | 31.12.2012 | von 01.05.2008 bis 31.12.2012 |
Klaus Könnecke | CSU | CSU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.05.1984 | 30.04.2014 | von 01.05.1984 bis 30.04.2014 |
Gabriele Kopper | CSU | CSU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.05.2002 | 30.04.2020 | von 01.05.2002 bis 30.04.2020 |
Camilla Lange | CSU | CSU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.07.2011 | 30.04.2014 | von 01.07.2011 bis 30.04.2014 |
Gerd Lohwasser | CSU | CSU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.07.1972 | 30.06.2011 | von 01.07.1972 bis 30.06.2011 |
Ralf Merkel | CSU | CSU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.05.2014 | 06.11.2017 | von 01.05.2014 bis 06.11.2017 |
Michael Pierer von Esch | CSU | CSU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.05.2008 | 28.10.2010 | von 01.05.2008 bis 28.10.2010 |
Michael Pierer von Esch | CSU | CSU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.05.1996 | 23.10.2003 | von 01.05.1996 bis 23.10.2003 |
Dr. Stefan Rohmer | | Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 20.05.2010 | 24.09.2018 | von 20.05.2010 bis 24.09.2018 |
Dr. Peter Ruthe | CSU | CSU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.05.1996 | 04.07.2011 | von 01.05.1996 bis 04.07.2011 |
Mehmet Sapmaz | CSU | CSU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.05.2008 | 30.04.2014 | von 01.05.2008 bis 30.04.2014 |
Mehmet Sapmaz | CSU | CSU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 28.06.2018 | 30.04.2020 | von 28.06.2018 bis 30.04.2020 |
Prof. Dr. Stefan Schwab | CSU | CSU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.05.2008 | 25.02.2010 | von 01.05.2008 bis 25.02.2010 |
Gerlinde Stowasser | CSU | CSU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.01.2006 | 30.04.2014 | von 01.01.2006 bis 30.04.2014 |
Pia Tempel-Meinetsberger | CSU | CSU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 28.10.2010 | 30.09.2017 | von 28.10.2010 bis 30.09.2017 |