Vorsitzender |
Dr. Siegfried Balleis | CSU | CSU Vorsitz | Vorsitz | | | | |
Gerd Lohwasser | CSU | CSU Vorsitz | Vorsitz | | 30.06.2011 | bis 30.06.2011 | 1. stellv. Vorsitz | 1. stellv. Vorsitz |
Vorsitzende |
Birgitt Aßmus | CSU | CSU Vorsitz | Vorsitz | 29.07.2011 | | von 29.07.2011 | |
stellv. Vorsitz |
Dr. Elisabeth Preuß | FDP | FDP 1. Stellvertretung im Ausschuss | 1. Stellvertretung im Ausschuss | | | | 2. stellv. Vorsitz | 2. stellv. Vorsitz |
Ausschussmitglieder |
Dr. Andreas Arnold | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | | | | |
Wolfgang Beck | CSU | CSU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | | | | |
Claudia Bittner | Erlanger Linke | Erlanger Linke Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.08.2012 | 07.02.2013 | von 01.08.2012 bis 07.02.2013 | |
Sonja Brandenstein | CSU | CSU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 25.07.2013 | | von 25.07.2013 | |
Rosemarie Egelseer-Thurek | CSU | CSU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | | | | |
Frank Heinze | Erlanger Linke | Erlanger Linke Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | | 31.07.2012 | bis 31.07.2012 | |
Manfred Hopfengärtner | CSU | CSU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | | 25.07.2013 | bis 25.07.2013 | |
Frank Höppel | ödp | ödp Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | | | | |
Joachim Jarosch | CSU | CSU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 28.10.2010 | 07.02.2013 | von 28.10.2010 bis 07.02.2013 | |
Joachim Jarosch | Ausschussgemeinschaft | Ausschussgemeinschaft Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 07.02.2013 | | von 07.02.2013 | |
Susanne Lender-Cassens | | Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | | 31.03.2010 | bis 31.03.2010 | |
Gisela Niclas | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | | | | |
Michael Pierer von Esch | CSU | CSU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | | 28.10.2010 | bis 28.10.2010 | |
Mehmet Sapmaz | CSU | CSU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | | | | |
Norbert Schulz | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | | | | 3. stellv. Vorsitz | 3. stellv. Vorsitz |
Wencke Seuberling | Grüne Liste | Grüne Liste Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.04.2010 | 08.12.2011 | von 01.04.2010 bis 08.12.2011 | |
Helmut Wening | Grüne Liste | Grüne Liste Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 08.12.2011 | | von 08.12.2011 | |
Dr. Jürgen Zeus | FDP | FDP Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | | | | |
1. Stellvertretung im Ausschuss |
Harald Bußmann | | 1. Stellvertretung im Ausschuss | 1. Stellvertretung im Ausschuss | | 31.03.2010 | bis 31.03.2010 | |
Frank Heinze | Ausschussgemeinschaft | Ausschussgemeinschaft 1. Stellvertretung im Ausschuss | 1. Stellvertretung im Ausschuss | 07.02.2013 | | von 07.02.2013 | |
Dr. Pierrette Herzberger-Fofana | Grüne Liste | Grüne Liste 1. Stellvertretung im Ausschuss | 1. Stellvertretung im Ausschuss | 01.04.2010 | 08.12.2011 | von 01.04.2010 bis 08.12.2011 | |
Ursula Lanig | SPD | SPD 1. Stellvertretung im Ausschuss | 1. Stellvertretung im Ausschuss | | | | |
Dr. Peter Ruthe | CSU | CSU 1. Stellvertretung im Ausschuss | 1. Stellvertretung im Ausschuss | | | | |
Wencke Seuberling | Grüne Liste | Grüne Liste 1. Stellvertretung im Ausschuss | 1. Stellvertretung im Ausschuss | 08.12.2011 | | von 08.12.2011 | |
Eckart Wangerin | Erlanger Linke | Erlanger Linke 1. Stellvertretung im Ausschuss | 1. Stellvertretung im Ausschuss | | 07.02.2013 | bis 07.02.2013 | |
Anette Wirth-Hücking | FWG | FWG 1. Stellvertretung im Ausschuss | 1. Stellvertretung im Ausschuss | | | | |
weitere Stellvertretung |
Birgitt Aßmus | CSU | CSU weitere Stellvertretung | weitere Stellvertretung | | 28.07.2011 | bis 28.07.2011 | |
Gisela Baumgärtel | CSU | CSU weitere Stellvertretung | weitere Stellvertretung | | | | |
Dr. Jürgen Belz | SPD | SPD weitere Stellvertretung | weitere Stellvertretung | | 09.02.2012 | bis 09.02.2012 | |
Claudia Bittner | Erlanger Linke | Erlanger Linke weitere Stellvertretung | weitere Stellvertretung | 24.09.2009 | 31.07.2012 | von 24.09.2009 bis 31.07.2012 | |
Claudia Bittner | Grüne Liste | Grüne Liste weitere Stellvertretung | weitere Stellvertretung | | 24.09.2009 | bis 24.09.2009 | |
Sonja Brandenstein | CSU | CSU weitere Stellvertretung | weitere Stellvertretung | 25.02.2010 | 25.07.2013 | von 25.02.2010 bis 25.07.2013 | |
Johann Brandt | CSU | CSU weitere Stellvertretung | weitere Stellvertretung | 29.07.2011 | | von 29.07.2011 | |
Harald Bußmann | | weitere Stellvertretung | weitere Stellvertretung | 01.04.2010 | | von 01.04.2010 | |
Dr. Matthias Faigle | FDP | FDP weitere Stellvertretung | weitere Stellvertretung | | 31.12.2011 | bis 31.12.2011 | |
Heidi Graichen | CSU | CSU weitere Stellvertretung | weitere Stellvertretung | | 30.06.2011 | bis 30.06.2011 | |
Barbara Grille | CSU | CSU weitere Stellvertretung | weitere Stellvertretung | | 10.02.2011 | bis 10.02.2011 | |
Barbara Grille | Ausschussgemeinschaft | Ausschussgemeinschaft weitere Stellvertretung | weitere Stellvertretung | 07.02.2013 | | von 07.02.2013 | |
Hermann Gumbmann | CSU | CSU weitere Stellvertretung | weitere Stellvertretung | | 19.05.2010 | bis 19.05.2010 | |
Birgit Hartwig | SPD | SPD weitere Stellvertretung | weitere Stellvertretung | | | | |
Jutta Helm | ödp | ödp weitere Stellvertretung | weitere Stellvertretung | | | | |
Dr. Pierrette Herzberger-Fofana | Grüne Liste | Grüne Liste weitere Stellvertretung | weitere Stellvertretung | 25.01.2010 | 31.03.2010 | von 25.01.2010 bis 31.03.2010 | |
Dr. Pierrette Herzberger-Fofana | Grüne Liste | Grüne Liste weitere Stellvertretung | weitere Stellvertretung | 08.12.2011 | | von 08.12.2011 | |
Dr. Max Hubmann | CSU | CSU weitere Stellvertretung | weitere Stellvertretung | | | | |
Robert Hüttner | CSU | CSU weitere Stellvertretung | weitere Stellvertretung | | | | |
Dr. Florian Janik | SPD | SPD weitere Stellvertretung | weitere Stellvertretung | | | | |
Joachim Jarosch | CSU | CSU weitere Stellvertretung | weitere Stellvertretung | | 28.10.2010 | bis 28.10.2010 | |
Lars Kittel | FDP | FDP weitere Stellvertretung | weitere Stellvertretung | | | | |
Klaus Könnecke | CSU | CSU weitere Stellvertretung | weitere Stellvertretung | | | | |
Gabriele Kopper | CSU | CSU weitere Stellvertretung | weitere Stellvertretung | | | | |
Camilla Lange | CSU | CSU weitere Stellvertretung | weitere Stellvertretung | 29.07.2011 | | von 29.07.2011 | |
Susanne Lender-Cassens | | weitere Stellvertretung | weitere Stellvertretung | 01.04.2010 | | von 01.04.2010 | |
Adam Neidhardt | CSU | CSU weitere Stellvertretung | weitere Stellvertretung | | | | |
José Luis Ortega Lleras | SPD | SPD weitere Stellvertretung | weitere Stellvertretung | 10.02.2012 | | von 10.02.2012 | |
Barbara Pfister | SPD | SPD weitere Stellvertretung | weitere Stellvertretung | | | | 3. stellv. Vorsitz | 3. stellv. Vorsitz |
Dr. Stefan Rohmer | | weitere Stellvertretung | weitere Stellvertretung | 24.06.2010 | | von 24.06.2010 | |
Elizabeth Rossiter | SPD | SPD weitere Stellvertretung | weitere Stellvertretung | | | | |
Prof. Dr. Stefan Schwab | CSU | CSU weitere Stellvertretung | weitere Stellvertretung | | 25.02.2010 | bis 25.02.2010 | |
Wencke Seuberling | Grüne Liste | Grüne Liste weitere Stellvertretung | weitere Stellvertretung | 25.01.2010 | 31.03.2010 | von 25.01.2010 bis 31.03.2010 | |
Helga Steeger | SPD | SPD weitere Stellvertretung | weitere Stellvertretung | | | | |
Gerlinde Stowasser | CSU | CSU weitere Stellvertretung | weitere Stellvertretung | | | | |
Stefan Tellkamp | FDP | FDP weitere Stellvertretung | weitere Stellvertretung | 10.02.2012 | | von 10.02.2012 | |
Pia Tempel-Meinetsberger | CSU | CSU weitere Stellvertretung | weitere Stellvertretung | 28.10.2010 | | von 28.10.2010 | |
Robert Thaler | SPD | SPD weitere Stellvertretung | weitere Stellvertretung | | | | |
Felizitas Traub-Eichhorn | | weitere Stellvertretung | weitere Stellvertretung | | | | |
Wolfgang Vogel | SPD | SPD weitere Stellvertretung | weitere Stellvertretung | | | | |
Jörg Volleth | CSU | CSU weitere Stellvertretung | weitere Stellvertretung | | | | |
Helmut Wening | Grüne Liste | Grüne Liste weitere Stellvertretung | weitere Stellvertretung | | 08.12.2011 | bis 08.12.2011 | |
Wolfgang Winkler | Grüne Liste | Grüne Liste weitere Stellvertretung | weitere Stellvertretung | | | | |